重磅!中石化集团公司新增两位党组成员
2024-04-05 10:49:33
,1968年1月出生,1992年7月参加工作,天津大学化学工程专业毕业,工学硕士研究生学历,正高级工程师,党员。
2014年3月至2017年1月任中国石化长城能源化工(贵州)有限公司董事;
2017年1月至2019年12月任中国石化仪征化纤有限责任公司总经理石化、仪征资产分公司总经理;
2018年1月至2022年7月任中国石化仪征化纤有限责任公司执行董事、党委书记;
2022年7月任中国石化上海石油化工股份有限公司党委书记、上海赛科公司董事;
中石化胜利油田分公司副总经理杨勇:中国碳捕集、驱油与封存技术进展及发展方向
中石油大港油田执行董事周立宏等:渤海湾盆地沧东深凹区沧探 1 井古近系孔二段重大突破与勘探意义
中石油吐哈油田执行董事支东明:吐哈盆地丘东洼陷侏罗系致密砂岩气勘探突破及意义
中石油塔里木油田执行董事王清华:塔里木盆地油气勘探新领域、新类型及资源潜力